|
傑尼斯事務所=ジャニーズ事務所 Johnny & Associates |
|
|
|
|
岩橋玄樹
| GENKI IWAHASHI | 1996-12-17 | 2021-03-29 退出 編輯 新增 by 五克拉 2013-04-14 |
|
萩谷慧悟
| KEIGO HAGIYA | 1996-11-07 | 編輯 新增 by 五克拉 2013-04-06 |
|
|
|
倉本郁
| KAORU KURAMOTO | 2000-09-23 | 編輯 新增 by 五克拉 2012-12-10 |
|
長谷川純
| JUN HASEGAWA | 1985-10-29 | 編輯 新增 by 五克拉 2012-11-02 |
|
井上瑞稀
| MIZUKI INOUE | 2000-10-31 | 編輯 新增 by 五克拉 2012-10-31 |
|
中間淳太
| JUNTA NAKAMA | 1987-10-21 | 編輯 新增 by 五克拉 2012-10-21 |
|
野澤祐樹
| YUKI NOZAWA | 1992-12-30 | 編輯 新增 by 五克拉 2012-10-13 |
|
橋本良亮
| RYOSUKE HASHIMOTO | 1993-07-15 | 編輯 新增 by 五克拉 2012-10-13 |
|
井澤勇貴
| YUUKI IZAWA | 1992-11-26 | 退出 編輯 新增 by 五克拉 2012-09-02 |
|
|
|
|